8 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Brander, Jonathan, Wintherthur / Schweiz,
* ‒.‒.‒‒ |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Baur, Dieter, Türkheim, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Scholz, Steffen, München, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Hornburger, Paul, München, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
10.09.2024
Steinbeisser |
7 |
|
|
|
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Lohmüller, Jürgen, Balingen, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Gelb, Harald, Augsburg, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Wöstenbrink, Peter, Unterhaching, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Stolzenburg, Tilo, Spreenhagen, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
08.07.2024
Steinbeisser |
6 |
|
|
|
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Seeger, Matthias, Oberursel, * ‒.‒.‒‒
Kuhn, Jürgen-Hendrik, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒
Koch, Markus, Bochum, * ‒.‒.‒‒
Fuchs, Andreas, Vaterstetten, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Leder, Horst, München, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Homburger, Paul, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
29.05.2024
Steinbeisser |
5 |
|
|
|
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bauer, Matthias, Rottach-Egern, * ‒.‒.‒‒
Schäfer, Marc, Köln, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
14.03.2024
Steinbeisser |
4 |
|
|
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schmidt-Fischbach, Pamela, Beutelsbach,
* ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. |
Prokura erloschen:
Schmidt-Fischbach, Pamela, Beutelsbach,
* ‒.‒.‒‒ |
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2023 hat die Änderung der
Ziff. 7 (Aktien und Aktienurkunden) und 12
(Zusammensetzung; Bestellung; Amtsdauer; Niederlegung)
der Satzung beschlossen. |
a)
21.12.2023
Wackerbauer |