Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländisch
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person der Europäischen
Genossenschaft, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Nachschusspflicht,
Mindestkapital, Grundkapital der
Europäischen Genossenschaft |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand; Leitungsorgan oder
geschäftsführende Direktoren der
Europäischen Genossenschaft;
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform und Satzung
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
|
|
b)
Personenbezogene Daten geändert,
nun:
Vorstand:
Ehret, Ralf Siegfried, München,
* ‒.‒.‒‒ |
|
a)
Die Generalversammlung vom 04.05.2023 hat
eine Änderung der Satzung in § 14
(Zusammensetzung des Vorstands) und § 19
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen. |
a)
26.06.2024
Busch |
GnR 485: Fair Food eG, Wittenburg (Steintor 2 a, 19243 Wittenburg). Nicht mehr Vorstand: Ebentheuer, Hartmuth, Peißenberg, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Vorstand: Ulrich, Dirk, Vöhl Schmittlotheim, * ‒.‒.‒‒.
GnR 485: Fair Food eG, Wittenburg (Steintor 2 a, 19243 Wittenburg). Die Generalversammlung vom 19.02.2018 hat Änderungen der Satzung in § 21 (Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat), § 34 (Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben) und § 40 (Verzinsung, Rückvergütung und Verwendung des Jahresüberschusses) beschlossen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Ehret, Ralf Siegfried, Berglen, * ‒.‒.‒‒.
GnR 485: Fair Food eG, Wittenburg (Steintor 2 a, 19243 Wittenburg). Die Generalversammlung vom 15.12.2015 hat § 28 Ziffer (5) gestrichen und eine Änderung der Satzung in § 2 (Zweck und Gegenstand) beschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung von Milch und Milchprodukten unter der Marke ´ Die faire Milch ´ und weiteren verwandten Wort- / Bildmarken. Dabei handelt es sich ausschließlich um Produkte, welche die nach den geltenden gesetzlichen Güte- und Hygienebestimmungen sowie den jeweils von den Vereinigungen des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter e.V. (BDM) festgelegten ´´ fairen ´´ Liefer- und Qualitätsbedingungen erfüllen.´´. Nicht mehr Vorstand: Sehm, Thorsten, Zolling, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Vorstand: Ehret, Ralf Siegfried, Lorch, * ‒.‒.‒‒.
Fair Food eG, Wittenburg (Steintor 2 a, 19243 Wittenburg). eingetragene Genossenschaft. Satzung vom 12.08.2013. Gegenstand des Unternehmens ist die Finanzierung der DFM-Vermarktungs-GmbH mit Sitz in Düsseldorf sowie gleichgelagerter Firmen, welche die nach den geltenden gesetzlichen Güte- und Hygienebestimmungen sowie den jeweils von den Vereinigungen des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter e.V. (BDM) festgelegten "fairen" Liefer- und Qualitätsbedingungen hergestellten Nahrungsmittel vermarkten. Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Vorstand: Ebentheuer, Hartmuth, Peißenberg, * ‒.‒.‒‒; Reinl, Werner, Floß, * ‒.‒.‒‒; Sehm, Thorsten, Zolling, * ‒.‒.‒‒. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht