3 |
|
|
|
Prokura erloschen:
Ates, Yunus, Rodgau, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
16.02.2024
Krimmel
b)
Fall 3 |
2 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Carlborg, Sven Henrik, Frankfurt am Main,
* ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Corneliusson, Lars Erik Mikael, Dubai /
Vereinigte Arabische Emirate, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
Einzelprokura:
Van Imschoot, Koenraad Willy, Berlin,
* ‒.‒.‒‒ |
|
a)
06.02.2024
Krimmel
b)
Fall 2 |
1 |
a)
Ferronordic Holding GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Zum Laurenburger Hof 76, 60594 Frankfurt
am Main
c)
Erwerb, Halten und Verwalten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen
sowie Übernahme von
Managementaufgaben als Dienstleistung. |
25.500,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Carlborg, Sven Henrik, Frankfurt am Main,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Ates, Yunus, Rodgau, * ‒.‒.‒‒ |
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.12.2021, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 24.10.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.2 (Sitz) und mit
ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht
Charlottenburg HRB 247785 B) nach Frankfurt am Main
beschlossen. |
a)
30.01.2024
Faldus
b)
Fall 1 |
2 |
|
|
|
1.
Ates, Yunus, * ‒.‒.‒‒, Rodgau
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen |
|
a)
23.06.2023
Bauch |
1 |
a)
Ferronordic Holding GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Am Studio 26, 12489 Berlin
c)
Erwerb, Halten und Verwalten
von Beteiligungen an anderen Un-
ternehmen sowie Übernahme von
Managementaufgaben als Dienst-
leistung. |
25.500,00 EUR |
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Carlborg, Sven Henrik, * ‒.‒.‒‒,
Frankfurt am Main
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
13.12.2021 mit Änderung vom
13.12.2021 in § 3 (Stammkapital)
und Änderung vom 10.11.2022 in §
13 (Gründungskosten) |
a)
29.11.2022
Dr. Kuhlmann |