Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bonn, Daniela, Tutzing, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
21.06.2023
Kiefer |
4 |
b)
Straßlach-Dingharting, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Gewerbestr. 13, 82064 Straßlach-
Dingharting |
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2022 hat die
Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. |
a)
02.09.2022
Gleisl |
HRB 243411: Forstenrieder Park BB Immobilien GmbH, München, Moritz-von-Schwind-Weg 10, 82343 Pöcking. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Bode, Joachim, München, * ‒.‒.‒‒.
HRB 243411: Forstenrieder Park BB Immobilien GmbH, München, Moritz-von-Schwind-Weg 10, 82343 Pöcking. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Bonn, Heiko, Tutzing, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 243411: Forstenrieder Park BB Immobilien GmbH, München, Moritz-von-Schwind-Weg 10, 82343 Pöcking. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.08.2018. Geschäftsanschrift: Moritz-von-Schwind-Weg 10, 82343 Pöcking. Gegenstand des Unternehmens: Erwerb sowie Vermietung von Grundbesitz sowie Verwaltung eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Bode, Joachim, München, * ‒.‒.‒‒; Bonn, Heiko, Pöcking, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.