Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
11 |
a)
Firma geändert; nun:
Fourier Management GmbH
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der Erwerb und die Bewirtschaftung von
Immobilien im In- und Ausland, die
einhergehende Investoren- und
Unternehmensberatung sowie der
internationale Handel mit Rohstoffen. Dabei
kann sie alle kommerziellen sowie anderen
Tätigkeiten wie Entwicklung, Vermietung,
Verwaltung, Vermittlung und Veräußerung
ausüben, welche direkt oder indirekt den
Zweck der Gesellschaft fördern oder mit
ihm in Zusammenhang stehen. Die
Gesellschaft kann Finanzierungen für
eigene oder fremde Rechnung vornehmen
sowie Garantien und Bürgschaften für
Verbundunternehmen und Dritte eingehen.
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland
Grundeigentum erwerben, belasten,
veräußern und verwalten sowie
Zweigniederlassungen errichten und sich
an anderen Unternehmen beteiligen, diese
erwerben oder sich mit solchen
zusammenschließen. Die Gesellschaft kann
auch direkt oder indirekt Patente, Lizenzen
und Schutzrechte aller Art erwerben,
registrieren, verwalten, belasten und
veräußern. |
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kürner, Thomas Christof, Baden-Baden,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Razdar, Feraiduon, Baden-Baden, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma und
Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. |
a)
18.08.2023
Melzer |
10 |
a)
Firma geändert; nun:
Fourier Property Management GmbH |
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.02.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
beschlossen. |
a)
21.02.2023
Melzer |
HRB 711267: SDEM Management GmbH, Baden-Baden, Stephanienstraße 15a, 76530 Baden-Baden. Die Gesellschafterversammlung vom 18.02.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Der Erwerb und die Bewirtschaftung von Immobilien im In- und Ausland sowie die einhergehende Investoren- und Unternehmensberatung. Dabei kann sie alle kommerziellen sowie anderen Tätigkeiten wie Entwicklung, Vermietung, Verwaltung, Vermittlung und Veräußerung ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Verbundunternehmen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräußern und verwalten sowie Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, diese erwerben oder sich mit solchen zusammenschließen. Die Gesellschaft kann auch direkt oder indirekt Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten, belasten und veräußern.
HRB 711267: SDEM Management GmbH, Baden-Baden, Steinackergasse 10, 76534 Baden-Baden. Neue Geschäftsanschrift: Stephanienstraße 15a, 76530 Baden-Baden.
HRB 711267: Süddeutsche Edelmetallfinanzkontor GmbH, Karlsdorf-Neuthard, Stumpenallee 2, 76689 Karlsdorf-Neuthard. Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: SDEM Management GmbH. Sitz verlegt; nun: Baden-Baden. Neue Geschäftsanschrift: Steinackergasse 10, 76534 Baden-Baden. Bestellt als Geschäftsführer: Razdar, Feraiduon, Baden-Baden, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bignami, Giulio (genannt William), Durmersheim, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen