Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Flegler, Birgit, Freising, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Waldhör, Petra Maria, Haag i. OB, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Mallmann, Barbara, Hohenbrunn-Riemerling,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
18.01.2024
Lohner |
4 |
a)
Freisinger Hospiz- & Palliativ Zentrum
gGmbH
c)
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist
die Förderung der Allgemeinheit auf dem
Gebiet des öffentlichen
Gesundheitswesens insbesondere der
Hospiz und Palliativkompetenz.
Insbesondere - die Begleitung, Beratung
und Betreuung schwerkranker und
sterbender Menschen sowie der ihnen
nahestehenden Personen auch bei Demenz
oder körperlicher und/oder geistiger
Beeinträchtigung sowohl im psychischen
als auch im physischen Bereich, - die
Trauerarbeit mit Menschen nach dem Tod
von nahestehenden Personen und Nascituri
sowie - die Ausbildung, Fort- und
Weiterbildung, Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit auf diesem Gebiet |
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2023 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) der Satzung beschlossen. |
a)
29.12.2023
Dr. Vittinghoff |
HRB 251027: Hospiz- & Palliative Care Schulungen gGmbH, Freising, Mainburger Straße 1, 85356 Freising. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Weinberger, Barbara, Attenkirchen, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Flegler, Birgit, Freising, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 251027: Hospiz- & Palliative Care Schulungen gGmbH, Freising, Mainburger Straße 1, 85356 Freising. Abberufen: Geschäftsführer: Eckl, Angelika, Wartenberg, * ‒.‒.‒‒.
HRB 251027: Hospiz- & Palliative Care Schulungen gGmbH, Freising, Mainburger Straße 1, 85356 Freising. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.04.2019 mit Nachträgen vom 18.04.2019 und 25.07.2019. Geschäftsanschrift: Mainburger Straße 1, 85356 Freising. Gegenstand des Unternehmens: Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere der Hospiz- und Palliativkultur durch Ausbildung, Fort- und Weiterbildung, Information und Öffentlichkeitsarbeit auf diesem Gebiet. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Weinberger, Barbara, Attenkirchen, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.