82 |
|
|
|
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Büscher, Sören Martin, Darmstadt, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
18.08.2024
Krämer
b)
Fall 87 |
81 |
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hanauer Landstraße 211b, 60314 Frankfurt
am Main |
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Moser, Simone, Ellwangen, * ‒.‒.‒‒ |
Prokura erloschen:
Schlott, Petra, Frankfurt am Main, * ‒.‒.‒‒
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Holder, Nilufar, Frankfurt am Main, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
12.08.2024
Krimmel
b)
Fall 86 |
80 |
|
|
|
Prokura erloschen:
Dr. Heyn, Christian, Düsseldorf, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
03.05.2024
Pussehl
b)
Fall 85 |
79 |
|
|
|
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Horn, Andrea, Wiesbaden, * ‒.‒.‒‒
Petereit, Janine, Frankfurt am Main, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Kemmerer, Sven Egon, Bad Nauheim,
* ‒.‒.‒‒ |
|
a)
08.09.2023
Nagel
b)
Fall 84 |
78 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kirchberger, Klaus, Regensburg, * ‒.‒.‒‒ |
Prokura erloschen:
Rausch, Jasmin, Mainz, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
14.07.2023
Nagel
b)
Fall 83 |