Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
8 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gsell, Tobias, Zusmarshausen, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Reichert, Benjamin, Augsburg, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
04.01.2024
Eikelmann |
4 |
a)
Georg Haas Beteiligungs GmbH
c)
Übernahme der Geschäftsführung und
persönlichen Haftung in der
Kommanditgesellschaft Georg Haas GmbH
& Co. KG Automobile, deren Gegenstand
der Geschäftsbetrieb des
Kraftfahrzeughandels mit Reparatur und
Teile-Zubehör-Handel für Kraftfahrzeuge ist,
insbesondere im Rahmen eines
autorisierten Vertragshändlerbetriebs,
außerdem die Tätigkeit in allen sonstigen
Bereichen, die mit der
Kraftfahrzeugbranche zusammenhängen,
einschließlich der Vermietung von
Kraftfahrzeugen. |
26.000,00 EUR |
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2004 hat die
Umstellung auf Euro, die Erhöhung des Stammkapitals um
435,41 EUR auf 26.000,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurden Firma und
Unternehmensgegenstand geändert. |
a)
02.07.2004
Jelinek
b)
Beschluss Bl. 40 SB;
Neue Satzung Bl. 41 SB; |
Georg Haas Beteiligungs GmbH, Augsburg, Gögginger Straße 17 a und b, 86159 Augsburg. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Nosky, Roland, Kissing, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Still, Roman, Augsburg, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Georg Haas Beteiligungs GmbH, Augsburg (Gögginger Str. 17 a,b, 86159 Augsburg). Die Gesellschafterversammlung vom 07.03.2008 hat die Änderung der §§ 7 (Verfügung über Geschäftsanteile) und 9 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
Georg Haas Beteiligungs GmbH, Augsburg (Gögginger Str. 17 a,b, 86159 Augsburg). Bestellt: Geschäftsführer: Löw, Wolfgang, Rehling, * ‒.‒.‒‒; Spengler, Helmut, Fischach, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Still, Albert, Stadtbergen, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen