Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Paus, Eddy Johannes Hendrikus Maria,
Saasveld/Niederlande / Niederlande,
* ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
08.08.2024
Brockfeld |
HRB 203086: Gilde-Investors Solar GmbH, Bad Bentheim, Bahnhofstraße 7, 48455 Bad Bentheim. Nicht mehr Geschäftsführer: Maassen van den Brink, Hendrik J. A. J., Hengelo/Niederlande / Niederlande, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Geschäftsführer: Paus, Eddy Johannes Hendrikus Maria, Saasveld/Niederlande / Niederlande, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gilde-Investors Solar GmbH, Bad Bentheim, Brüsseler Straße 1, 48455 Bad Bentheim. Neue Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 7, 48455 Bad Bentheim.
Gilde-Investors Nr. 6 GmbH, Bad Bentheim, Brüsseler Straße 1, 48455 Bad Bentheim. Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und § 2 (Unternehmensgegenstand) beschlossen. Geändert, nun: Neue Firma: Gilde-Investors Solar GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: der Betrieb von Solaranlagen.
Gilde-Investors Nr. 6 GmbH, Bad Bentheim, Brüsseler Straße 1, 48455 Bad Bentheim.Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 24.10.2008 mit Änderung vom 06.05.2009. Geschäftsanschrift: Brüsseler Straße 1, 48455 Bad Bentheim. Gegenstand: Der Erwerb und die Verwaltung von Immobilien. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Maassen van den Brink, Hendrik J. A. J., Hengelo/Niederlande, * ‒.‒.‒‒; Scholten, Johannes H. A., Saasveld/Niederlande, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.