Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
2 |
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Talhofstraße 32A, 82205 Gilching |
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lungu, Victoria, Chisinau, Ciorescu / Republik
Moldau, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gerstenberg, Florian, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
24.02.2023
Keßler |
HRB 185894: H & W Aachen GmbH, München, Candidplatz 11, 81543 München. Neuer Sitz: Lindlar. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Lindlarer Straße 84, 51789 Lindlar. Sitz verlegt nach Lindlar (nun Amtsgericht Köln HRB 90284).
HRB 90284: H & W Aachen GmbH, Lindlar, Lindlarer Straße 84, 51789 Lindlar. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.11.2008, zuletzt geändert am 19.5.2010. Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 185894) nach Lindlar beschlossen. Geschäftsanschrift: Lindlarer Straße 84, 51789 Lindlar. Gegenstand: die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Grundbesitz Roermonder Straße (EBV-Haus) sowie Carlo-Schmid-Straße (Straßenverkehrsamt Würselen) in Aachen, sowie Erwerb von Beteiligungen und deren Verwaltung, insbesondere die Beteiligung an Immobiliengesellschaften. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Lungu, Victoria, Chisinau, Ciorescu / Republik Moldau, * ‒.‒.‒‒, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 185894: H & W Aachen GmbH, München, Candidplatz 11, 81543 München. Bestellt: Geschäftsführer: Lungu, Victoria, Chisinau, Ciorescu / Republik Moldau, * ‒.‒.‒‒, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fisher, Victor, Chisinau / Republik Moldau, * ‒.‒.‒‒.
HRB 185894: H & W Aachen GmbH, München, Candidplatz 11, 81543 München. Bestellt: Geschäftsführer: Fisher, Victor, Chisinau / Republik Moldau, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Brunner, Gerhard, Haar, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen