Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
a)
Firma geändert, nun:
H-Iron GmbH
c)
Gegenstand geändert, nun:
Entwicklung von Anlagen zur
emissionsfreien Erzeugung von "grünem"
Wasserstoff. |
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2024 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) der Satzung beschlossen. |
a)
22.05.2024
Dr. Schwarz |
4 |
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Ruffiniallee 9, c/o Kanzlei Antegra, 82166
Gräfelfing |
|
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gulyansky, Michael, Tel Aviv / Israel, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Liquidator:
Bronshteyn, Boris, München, * ‒.‒.‒‒ |
|
b)
Die Gesellschaft wird fortgesetzt. |
a)
08.04.2024
Sammer |
HRB 237253: Slava GmbH, München, Adolf-Kolping-Straße 16, 80336 München. Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Liquidator: Bronshteyn, Boris, München, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gulyansky, Michael, Tel Aviv / Israel, * ‒.‒.‒‒. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
HRB 237253: Slava GmbH, München, Adolf-Kolping-Straße 16, 80336 München. Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2^018 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 975.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 1.000.000,00 EUR.
HRB 237253: Slava GmbH, München, Adolf-Kolping-Straße 16, 80336 München. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 27.09.2017. Geschäftsanschrift: Adolf-Kolping-Straße 16, 80336 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung vom eigenen Vermögen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Gulyansky, Michael, Tel Aviv / Israel, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.