16 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller, André, Hannover, * ‒.‒.‒‒
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sander, Andrea, Wolfsburg, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krekel, Felix Johannes, Kiel, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. |
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Vollmer, Stephan, Sehnde, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
18.04.2024
Bartels
b)
Fall 20 |
15 |
|
|
|
Prokura erloschen:
Beinlich, Harald, Barsinghausen, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
28.11.2023
Düker
b)
Fall 19 |
14 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bode, Max, Hannover, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
20.03.2023
Kratzberg |
13 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Janssen, Gerrit, Hannover, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sander, Andrea, Wolfsburg, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
29.11.2022
Kratzberg |
12 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bode, Max, Hannover, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller, André, Hannover, * ‒.‒.‒‒ |
Prokura erloschen:
Bode, Max, Hannover, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Müller, André, Köln, * ‒.‒.‒‒
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meier, Thorsten, Porta Westfalica, * ‒.‒.‒‒
Katzinski, Heyko, Falkensee, * ‒.‒.‒‒
Müller, Thomas, Hannover, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
25.08.2022
Oberg
b)
Fall 15 |