83022 Rosenheim
Keine frühere Adresse vorhanden
Fax: keine Angabe
E-Mail: keine Angabe
Webseite: keine Angabe
Netzwerke:
Mitarbeiterzahl: keine Angabe
Stammkapital: keine Angabe
Branche: 0 keine Angabe
Amtsgericht: Traunstein
Rechtsform: oHG
Unser Service schickt Ihnen amtliche Handelsregisterdokumente und veröffentlichte Bilanzinformationen direkt per E-Mail.
Ihre Vorteile im Überblick:
Alle verfügbaren Informationen zu diesem oder anderen Unternehmen in Deutschland erhalten Sie in unserer Online-App.
Keine Netzwerkansicht verfügbar |
Bitte aktivieren Sie JavaScript
Nummer der Eintragung |
a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens |
a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura | a) Rechtsform, Beginn und Satzung b) Sonstige Rechtsverhältnisse c) Kommanditisten, Mitglieder |
a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
2 | b) Gemäß Artikel 65 EGHGB von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Schönfeldstraße 18, 83022 Rosenheim |
b) Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Pappenberger, Hans, Rosenheim, * ‒.‒.‒‒ Personendaten von Amts wegen berichtigt: Persönlich haftender Gesellschafter: Pappenberger, Maria, Rosenheim, * ‒.‒.‒‒ |
b) Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gesellschaft ist erloschen. |
a) 07.07.2023 Härschel |
|
1 | a) Hans Pappenberger OHG b) Rosenheim |
a) Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. b) Persönlich haftender Gesellschafter: Pappenberger, Hans, Kaufmann, Rosenheim Persönlich haftender Gesellschafter: Pappenberger, Maria, Hausfrau, Rosenheim |
a) Offene Handelsgesellschaft Beginn: 01.08.1965 |
a) 03.05.2001 Porzer b) Tag der ersten Eintragung: 13.09.1965. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
Austritt
Herr Hans Pappenberger
Persönlich haftender Gesellschafter
Veränderung
Frau Maria Pappenberger
Persönlich haftender Gesellschafter
Eintritt
Herr Hans Pappenberger
Persönlich haftender Gesellschafter
Eintritt
Frau Maria Pappenberger
Persönlich haftender Gesellschafter