Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung |
a)
Firma
b)
Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c)
Gegenstand des Unterneh-
mens |
Grund- oder
Stammkapital |
a)
Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b)
Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a)
Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b)
Sonstige Rechtsverhältnisse |
a)
Tag der Ein-
tragung
b)
Bemerkun-
gen |
5 |
|
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Huth, Kerstin, geb. Slootmanns
Geschäftsführer:
2.
Bajric, Tina, * ‒.‒.‒‒, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
Nicht mehr Prokurist:
1. Renger, Annina
War Prokurist:
2.
Huth, Kerstin, * ‒.‒.‒‒, Berlin
Einzelprokura |
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.09.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4a (Verfügung über Ge-
schäftsanteile). |
a)
15.11.2023
Thamm |
HRB 149101 B: Hausverwaltung Renger GmbH, Berlin, Kurfürstendamm 37, 10719 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 37, 10719 Berlin
HRB 149101 B: Hausverwaltung Renger GmbH, Berlin, Kurfürstendamm 206, 10719 Berlin. Prokura: 1. Renger, Annina, * ‒.‒.‒‒, Berlin; Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
Hausverwaltung Renger GmbH, Berlin, Kurfürstendamm 206, 10719 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.050,00 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.06.2013 ist das Stammkapital um 50 EUR auf 25.050 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen)..
Hausverwaltung Renger GmbH, Berlin, Kurfürstendamm 206, 10719 Berlin. ; Hausverwaltung Renger GmbH; Berlin; Geschäftsanschrift:; Kurfürstendamm 206, 10719 Berlin; Die Verwaltung und Vermittlung fremden Eigentums. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.; Geschäftsführer:; 1. Huth, Kerstin, geb. Slootmanns, * ‒.‒.‒‒, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 25.01.2013.