HRB 159821 B: IFM Institutional Fund Management GmbH, Berlin, Hohenzollerndamm 125/126, 14199 Berlin. Vertretungsregelung: Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Schuster, Nicolas; Liquidator: 4. DFH Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 731932); Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist durch Gesellschafterbeschluss aufgelöst.
HRB 159821 B: IFM Institutional Fund Management GmbH, Berlin, Hohenzollerndamm 125/126, 14199 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Hohenzollerndamm 125/126, 14199 Berlin
HRB 159821 B: IFM Institutional Fund Management GmbH, Berlin, Hallerstraße 6, 10587 Berlin. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Braun, Harald; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Lauerbach, Kerstin
HRB 14802:IFM Institutional Fund Management GmbH, Bonn, Zanderstr. 5-7, 53177 Bonn.Berlin. Der Sitz ist nach Berlin (jetzt Amtsgericht Charlottenburg HRB 159821) verlegt.
HRB 159821 B: IFM Institutional Fund Management GmbH, Berlin, Hallerstraße 6, 10587 Berlin. Firma: IFM Institutional Fund Management GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Hallerstraße 6, 10587 Berlin; Gegenstand: Die Beteiligung an Kommanditgesellschaften sowie sonstigen Unternehmen der Immobilienbranche sowie deren Verwaltung. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1. Dr. Braun, Harald, * ‒.‒.‒‒, Berlin; Geschäftsführer: 2. Lauerbach, Kerstin, * ‒.‒.‒‒, Hohen Neuendorf; Geschäftsführer: 3. Schuster, Nicolas, * ‒.‒.‒‒, Remshalden; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 07.09.2006 zuletzt geändert durch Beschluss vom 09.04.2014 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.04.2014 ist der Sitz der Gesellschaft von Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 14802) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 29.09.2006
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen