2 |
a)
IIM GmbH |
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2024 hat die
Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
b)
Die IIM Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Suhl (Amtsgericht
Jena HRB 305890) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2024 und der
Beschlüsse der Haupt- und Gesellschafterversammlungen
vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. |
a)
16.09.2024
Kolmanko |
1 |
a)
IIM Beteiligungs GmbH
b)
Suhl
Geschäftsanschrift:
Neuer Friedberg 5, 98527 Suhl
c)
das Halten und Verwaltung von
Beteiligungen an Gesellschaften und
anderen Vermögensgegenständen. |
30.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Freund, Heiko, Suhl, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.06.2024.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2024 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 30.000,00
EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen. Dabei wurde u. a. geändert: Firma (bisher
Weilchensee 1220. V V GmbH), Sitz (bisher München,
Amtsgericht München HRB HRB 294364 ), Stammkapital und
Gegenstand. |
a)
13.08.2024
Blauwitz
b)
Tag der ersten
Eintragung:
08.07.2024 |
2 |
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Neuer Friedberg 5, 98527 Suhl |
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Weiland, Nils, Niederkassel, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Freund, Heiko, Suhl, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
01.08.2024
Baier |
1 |
a)
Weilchensee 1220. V V GmbH
b)
München
Geschäftsanschrift:
Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn
c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte. |
25.000,00 EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Weiland, Nils, Niederkassel, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.06.2024. |
a)
08.07.2024
Dr. Schwarz |