Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
1 |
a)
IQVIA Healthcare Services GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Unterschweinstiege 2-14, 60549 Frankfurt
am Main
c)
die Erbringung von Dienstleistungen im
Bereich des Gesundheitswesens und der
medizinischen Versorgung, die Verwaltung
eigenen Vermögens, der Erwerb, das
Halten, Verwalten und die Veräußerung von
Beteiligungen gleich welcher Art an
anderen Unternehmen im In- und Ausland,
insbesondere an der IVM plus GmbH mit
Sitz in Halle (Saale), welche im Bereich der
"Besonderen Versorgung", einer
Sonderform der medizinischen Versorgung,
tätig ist, sowie die Erbringung von mit der
Beteiligungsverwaltung
zusammenhängenden Dienstleistungen an
Tochter- und/oder
Beteiligungsunternehmen und alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte, mit
Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. |
26.315,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Immel, Karsten, Mainz, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Wartenberg, Frank, Königstein im Taunus,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kranepuhl, Jörg, Oberursel (Taunus),
* ‒.‒.‒‒
Dautz, Jörg, Oberursel (Taunus), * ‒.‒.‒‒
Dusberger, Thorsten, Oftersheim, * ‒.‒.‒‒
Fründ, Philipp, Hemmingen, * ‒.‒.‒‒ |
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.11.2016, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2024 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in § 1 (Firma, bisher: Legian
Gesundheitsmanagement GmbH) , § 1.2 (Sitz) und mit ihr die
Sitzverlegung von Wiesbaden (bisher Amtsgericht Wiesbaden
HRB 29418) nach Frankfurt am Main und § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) beschlossen. |
a)
09.08.2024
Krimmel
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 09.12.2016 |
4 |
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Unterschweinstiege 2-14, 60549 Frankfurt
am Main |
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Immel, Karsten, Mainz, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wartenberg, Frank, Königstein im Taunus,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hilverkus, Gregor, Zug / Schweiz, * ‒.‒.‒‒
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mühl, Dirk, Kilchberg / Schweiz, * ‒.‒.‒‒ |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kranepuhl, Jörg, Oberursel (Taunus),
* ‒.‒.‒‒
Dautz, Jörg, Oberursel, * ‒.‒.‒‒
Dusberger, Thorsten, Oftersheim, * ‒.‒.‒‒
Fründ, Philipp, Hemmingen, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
23.07.2024
Beer
b)
Fall 7 |
HRB 29418: Legian Gesundheitsmanagement GmbH, Wiesbaden, Rheingaustraße 138, 65203 Wiesbaden. Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2022 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.315,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziff. 1 (Stammkapital) beschlossen. Neues Stammkapital: 26.315,00 EUR.
HRB 29418: Legian Deutschland GmbH, Wiesbaden, Rheingaustraße 138, 65203 Wiesbaden. Die Gesellschafterversammlung vom 05.03.2020 mit Änderung vom 05.05.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1.1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: Legian Gesundheitsmanagement GmbH. Neuer Gegenstand: die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens und der medizinischen Versorgung, die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb, das Halten, Verwalten und die Veräußerung von Beteiligungen gleich welcher Art an anderen Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere an der IVM plus GmbH mit Sitz in Halle (Saale), welche im Bereich der "Besonderen Versorgung", einer Sonderform der medizinischen Versorgung, tätig ist, sowie die Erbringung von mit der Beteiligungsverwaltung zusammenhängenden Dienstleistungen an Tochter- und / oder Beteiligungsunternehmen und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert, nun: Geschäftsführer: Mühl, Dirk, Kilchberg / Schweiz, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 29418: Legian Deutschland GmbH, Wiesbaden, Rheingaustraße 138, 65203 Wiesbaden. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 15.11.2016. Geschäftsanschrift: Rheingaustraße 138, 65203 Wiesbaden. Gegenstand: die Beratung beim Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden sonstigen Dienstleistungen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräußern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb Deutschlands oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Nach KWG erlaubnispflichtige Geschäfte werden nicht betrieben. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Hilverkus, Gregor, Zug / Schweiz, * ‒.‒.‒‒; Mühl, Dirk, Llandudno / Südafrika, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.