2 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Owegeser, Daniel, Bellenberg, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
08.08.2024
Baum |
1 |
a)
Iller Valley GmbH
b)
Vöhringen
Geschäftsanschrift:
Robert-Bosch-Straße 3, 89269 Vöhringen
c)
Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten
von Beteiligungen, insbesondere an
Unternehmen im Bereich der Entwicklung,
der Herstellung und des Verkaufs von
Maschinen und Geräten für den
Sportplatzbau, sowie entsprechende
Beratungstätigkeit einschließlich sämtlicher
Hilfs- und Nebengeschäfte und Erbringen
von Dienstleistungen im Zusammenhang
damit; Erbringung von Dienstleistungen in
den Bereichen Personalwesen,
Buchhaltung/Controlling und sonstigen
betriebswirtschaftlicher und
organisatorischer Natur für verbundene
Unternehmen. |
31.252,00 EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Owegeser, Tobias, Bellenberg, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.02.2024, zuletzt geändert am
03.06.2024.
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2024 hat die
Änderung des § 1 (Sitz, bisher München, Amtsgericht
München HRB 291513) der Satzung beschlossen. |
a)
01.07.2024
Zwißler
b)
Tag der ersten
Eintragung:
04.03.2024 |
2 |
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Promenadeplatz 12, c/o Gimv Germany
Holding GmbH, 80333 München
c)
Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten
von Beteiligungen, insbesondere an
Unternehmen im Bereich der Entwicklung,
der Herstellung und des Verkaufs von
Maschinen und Geräten für den
Sportplatzbau, sowie entsprechende
Beratungstätigkeit einschließlich sämtlicher
Hilfs- und Nebengeschäfte und Erbringen
von Dienstleistungen im Zusammenhang
damit; Erbringung von Dienstleistungen in
den Bereichen Personalwesen,
Buchhaltung/Controlling und sonstigen
betriebswirtschaftlicher und
organisatorischer Natur für verbundene
Unternehmen. |
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Luther, Sandra, Vaterstetten, * ‒.‒.‒‒
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Dießen a.Ammersee, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bartel, Ronald, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2024 hat die
Änderung des § 4 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen. |
a)
27.05.2024
Gleisl |
1 |
a)
Blitz 24-58 GmbH
b)
München
Geschäftsanschrift:
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart Holding
AG, 80333 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens |
25.000,00 EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Dießen a.Ammersee, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Luther, Sandra, Vaterstetten, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.02.2024. |
a)
04.03.2024
Wackerbauer |