Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung |
a)
Firma
b)
Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c)
Gegenstand des Unterneh-
mens |
Grund- oder
Stammkapital |
a)
Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b)
Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a)
Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b)
Sonstige Rechtsverhältnisse |
a)
Tag der Ein-
tragung
b)
Bemerkun-
gen |
6 |
|
|
|
|
b)
Das Insolvenzverfahren ist durch
Beschluss des Amtsgerichts Char-
lottenburg vom 08.12.2023 (AZ:
36i IN 1232/21) nach Abhalten des
Schlusstermins und Vollzug der
Schlussverteilung aufgehoben wor-
den. |
a)
20.12.2023
Steinberg |
HRB 171865 B: IngMont Berlin GmbH, Berlin, Rhinstraße 48 A, 12681 Berlin. Die Eintragung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Mieth, Patrick; ist mangels einer wesentlichen Voraussetzung gemäß § 395 FamFG von Amts wegen gelöscht.
HRB 171865 B: IngMont Berlin GmbH, Berlin, Rhinstraße 48 A, 12681 Berlin. Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist auf Grund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG aufgelöst.
HRB 171865 B: Firma / Name vormals: Lindentor 160. V V GmbH, Berlin, Rhinstraße 48 A, 12681 Berlin. Firma: IngMont Berlin GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Rhinstraße 48 A, 12681 Berlin; Gegenstand: Durchführung von Stahlbaumontageleistungen; Durchführung von industrienahen Service- und Dienstleistungen, insbesondere Schweißleistungen, Demontage von Stahlkonstruktion und Errichtung von Systemhallen im Industrie- und Gesellschaftsbau; Beratung von Unternehmen und Einzelpersonen in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten, insbesondere auf den Gebieten Rechnungswesen, Controlling, Finanzierung, Existenzgründung und Firmensanierung; Durchführung von Arbeitnehmerüberlassungen. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Bönninghaus, Achim; Geschäftsführer: 2. Mieth, Patrick, * ‒.‒.‒‒, Falkenberg / Elster; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2015 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, geändert ist insbesondere die Bestimmung zur Firma. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.12.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand).
HRB 171865 B: Lindentor 160. V V GmbH, Berlin, Mauerstraße 86 - 88, 10117 Berlin. Firma: Lindentor 160. V V GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Mauerstraße 86 - 88, 10117 Berlin; Gegenstand: Die Verwaltung eigener Vermögenswerte. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1. Bönninghaus, Achim, * ‒.‒.‒‒, Köln; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 22.10.2015