Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
8 |
c)
Unterhaltung und Betrieb eines
Kindergartens auf christlicher Grundlage;
arbeitsteiliges und planmäßiges
Zusammenwirken gemäß § 57 Abs. 3 der
Abgabenordnung mit anderen
steuerbegünstigten Körperschaften |
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
sowie § 3 (Gemeinnützigkeit) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. |
a)
02.01.2023
Kurz |
HRB 4915: Julie-Postel gGmbH, Bestwig, Bergkloster, 59909 Bestwig. Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Zustimmungserfordernisse) beschlossen.
HRB 4915: Julie-Postel gGmbH, Bestwig, Bergkloster, 59909 Bestwig. Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und § 14 (Dauer und Auflösung der Gesellschaft) beschlossen.
HRB 4915: Julie-Postel gGmbH, Bestwig, Bergkloster, 59909 Bestwig. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Stoffels, Jörg, Arnsberg, * ‒.‒.‒‒.
HRB 4915: Julie-Postel gGmbH, Bestwig, Bergkloster, 59909 Bestwig. Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand), § 3 (Gemeinnützigkeit) sowie § 14 (Dauer und Auflösung der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Unterhaltung und Betrieb eines Kindergartens auf christlicher Grundlage. Nicht mehr Geschäftsführer: Uhl, Christian, Menden, * ‒.‒.‒‒. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Bünger, Michael, Werl, * ‒.‒.‒‒; Reichert, Andreas, Menden, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen