9 |
|
|
|
|
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.06.2024 und der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
21.06.2024 mit der KSG Vermögensverwaltungs-
Aktiengesellschaft mit Sitz in Schwaan (Amtsgericht Rostock
HRB 5849) verschmolzen. |
a)
21.08.2024
Bartikowski
b)
Fall 19 |
6 |
|
|
|
|
b)
Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 21.06.2024 und der Gesellschafterversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers vom 21.06.2024 mit der KSG
Agrargesellschaft mbH Kassow mit Sitz in Kassow
(Amtsgericht Rostock HRB 4220) verschmolzen. |
a)
21.08.2024
Bartikowski
b)
Fall 15 |
5 |
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Kennedydamm 10, 31134 Hildesheim |
|
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schaak, Gernot, Schwaan, * ‒.‒.‒‒
Nicht mehr
Vorstand:
Zabel, Harry, Schwaan, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Vorstand:
Dannenberg, Martin, Braunschweig, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Vorstand:
Zacharias, Torben, Pattensen, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
13.08.2024
Gödke
b)
Fall 14
Beschluss vom
03.06.2024 |
8 |
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Kennedydamm 10, 31134 Hildesheim |
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sternberg, Rainer, Weitendorf, * ‒.‒.‒‒
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vogt, Christiane, Wiendorf, * ‒.‒.‒‒
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schaak, Gernot, Schwaan, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dannenberg, Martin, Braunschweig, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zacharias, Torben, Pattensen, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. |
|
|
a)
12.08.2024
Gödke
b)
Fall 17
Beschluss vom
03.06.2024 |
7 |
|
|
|
|
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 04.06.2024 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 04.06.2024 und der Gesellschafterversammlung der
White Line Farms GmbH vom 04.06.2024 einen Teil ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die White Line Farms GmbH mit Sitz in
Weitendorf (Amtsgericht Schwerin HRB 14134) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen. |
a)
07.08.2024
Bartikowski
b)
Fall 16 |