Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
6 |
|
|
|
|
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Hauptversammlung) beschlossen. |
a)
18.12.2023
Turba |
5 |
|
|
b)
Ausgeschieden als
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Duenbostel, Hagen, Hannover, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
09.03.2023
Turba |
HRB 205844: KWS SE, Einbeck, Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck. Ausgeschieden als Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Broers, Leonardus Hendricus Maria, Einbeck, * ‒.‒.‒‒. Eingetreten als Mitglied des Leitungsorgans: Wielandt Necochea, Nicolás, Einbeck, * ‒.‒.‒‒.
HRB 205844: KWS SE, Einbeck, Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck. Die Hauptversammlung vom 23.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
HRB 205844: KWS SE, Einbeck, Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck. Personenbezogene Daten geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Büchting, Gunnar Felix, Einbeck, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen