59929 Brilon
Keine frühere Adresse vorhanden
Fax: keine Angabe
E-Mail: keine Angabe
Webseite: keine Angabe
Netzwerke:
Mitarbeiterzahl: keine Angabe
Stammkapital: keine Angabe
Branche: 0 keine Angabe
Amtsgericht: Arnsberg
Rechtsform: GmbH & Co. KG
Unser Service schickt Ihnen amtliche Handelsregisterdokumente und veröffentlichte Bilanzinformationen direkt per E-Mail.
Ihre Vorteile im Überblick:
Alle verfügbaren Informationen zu diesem oder anderen Unternehmen in Deutschland erhalten Sie in unserer Online-App.
Keine Netzwerkansicht verfügbar |
Bitte aktivieren Sie JavaScript
Nummer der Eintragung |
a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens |
a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura | a) Rechtsform, Beginn und Satzung b) Sonstige Rechtsverhältnisse c) Kommanditisten, Mitglieder |
a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
8 | c) Durch Sonderrechtsnachfolge ausgeschieden: Kommanditist: Kruse, Roland, Brilon, * ‒.‒.‒‒, Haftsumme: 102.600,00 EUR. Durch Sonderrechtsnachfolge eingetreten: Kommanditist: W. & L. Jordan GmbH, Kassel (Amtsgericht Kassel HRB 4697), Haftsumme: 102.600,00 EUR. |
a) 01.08.2024 Deese |
|||
7 | a) Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter sowie dessen jeweilige Geschäftsführer sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Kruse Türen Verwaltungs-GmbH, Brilon (Amtsgericht Arnsberg HRB 3858) Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Conrad & Lombardino Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kassel (Amtsgericht Kassel HRB 16605) |
a) 01.08.2024 Deese |
|||
6 | c) Durch Sonderrechtsnachfolge ausgeschieden: Kommanditist: Kruse, Michael, Brilon, Haftsumme: 51.300,00 EUR. Durch Sonderrechtsnachfolge Haftsumme(n) erhöht: Kommanditist: Kruse, Roland, Brilon, * ‒.‒.‒‒, Haftsumme: 102.600,00 EUR. |
a) 11.01.2024 Deese b) Kommanditist/en mit der Bezeichnung Haftsumme gemäß Artikel 89 Absatz 2 EGHGB von Amts wegen neu vorgetragen. |
|||
5 | a) Geändert, nunmehr: Kruse Türen GmbH & Co. KG |
b) Nach Änderung der Firma nunmehr Persönlich haftender Gesellschafter: Kruse Türen Verwaltungs-GmbH, Brilon (Amtsgericht Arnsberg HRB 3858) |
a) 22.08.2022 Deese |
||
1 | a) Kruse Türen Design GmbH & Co. KG b) Brilon |
a) Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. b) Persönlich haftender Gesellschafter: Kruse Türen Design Verwaltungs-GmbH, Brilon (Amtsgericht Arnsberg HRB 3858) |
a) Kommanditgesellschaft Beginn: 01.01.1998 c) Kommanditist: Kruse, Michael, Brilon, Einlage: 90.000,00 DEM. Kommanditist: Kruse, Roland, Brilon, Einlage: 90.000,00 DEM. Kommanditist: Kruse, Karl, Brilon, Einlage: 20.000,00 DEM. |
a) 02.12.2002 Hieronymus b) Tag der ersten Eintragung: 12.03.1998 Tag der letzten Eintragung: 12.03.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRA 551 Amtsgericht Brilon getreten. Freigegeben am 02.12.2002. |
Austritt
Kruse Türen Verwaltungs-GmbH
Persönlich haftender Gesellschafter
Eintritt
Conrad & Lombardino Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Persönlich haftender Gesellschafter
alt:
Kruse Türen Design GmbH & Co. KG
neu:
Kruse Türen GmbH & Co. KG
Veränderung
Kruse Türen Verwaltungs-GmbH
Persönlich haftender Gesellschafter
Eintritt
Kruse Türen Design Verwaltungs-GmbH
Persönlich haftender Gesellschafter