5 |
|
|
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
van Riesen, Michael, München, * ‒.‒.‒‒
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
24.01.2024
Windeggis |
4 |
|
|
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Vogel, Peter Hilmar Richard, München,
* ‒.‒.‒‒
Bestellt
Geschäftsführer:
Mayerhofer, Stefan Albert, München,
* ‒.‒.‒‒
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
07.09.2023
Krenzer |
3 |
|
|
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wachter, Ilona Irmtraud, Kelkheim (Taunus),
* ‒.‒.‒‒
Bestellt
Geschäftsführer:
Woelki, Manuel, Hamburg, * ‒.‒.‒‒
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
03.02.2023
Waters |
2 |
|
|
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Vogel, Peter Hilmar Richard, München,
* ‒.‒.‒‒
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
27.10.2022
Krenzer |
1 |
a)
LAIQON Solutions GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
An der Alster 42, 20099 Hamburg
c)
die zentrale Abwicklung, Koordination und
Steuerung des Vertriebs des LAIQON
Konzerns in Form des Vertriebs an
Privatkunden über Partner- und
Drittvertriebe sowie des Vertriebs an
institutionelle Kunden, die Tätigkeit als
Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1
GewO und die Tätigkeit als
Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1
GewO sowie alle damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Wachter, Ilona Irmtraud, Kelkheim (Taunus),
* ‒.‒.‒‒
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.08.2022 mit Änderung vom
05.09.2022 |
a)
07.09.2022
Hochtritt
b)
Fall 1 |