2 |
|
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Becker, Jörn
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Siebers, Kristin
Geschäftsführer:
3.
Dr. Binder, Markus, * ‒.‒.‒‒,
Kolkwitz
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Kramer, Thorsten, * ‒.‒.‒‒, Bo-
chum
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen |
|
|
a)
02.08.2024
Perl |
3 |
a)
Firma geändert, nun:
LEAG Finance GmbH
b)
Sitz verlegt, nun:
Cottbus |
|
|
|
b)
Sitz verlegt nach Cottbus (nun Amtsgericht Cottbus HRB HRB
17911). |
a)
21.05.2024
Drexler |
1 |
a)
LEAG Finance GmbH
b)
Cottbus
Geschäftsanschrift:
c/o Lausitz Energie Verwaltungs
GmbH, Leagplatz 1, 03050 Cott-
bus
c)
ist die Verwaltung des eigenen
Vermögens. |
25.000,00 EUR |
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Becker, Jörn, * ‒.‒.‒‒, Essen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Siebers, Kristin, * ‒.‒.‒‒, Ho-
yerswerda
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
29.08.2023
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.04.2024
ist der Sitz der Gesellschaft von
München (Amtsgericht München,
HRB 288675) nach Cottbus verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Sitz der Gesellschaft).
Ebenfalls wurde die Firma der Ge-
sellschaft und der Gesellschaftsver-
trag geändert in § 1 (Firma der Ge-
sellschaft). |
a)
15.05.2024
Pirsing
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
14.11.2023 |
2 |
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Leagplatz 1 c/o Lausitz Energie
Verwaltungs GmbH, 03050 Cottbus |
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Luther, Sandra, München, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Becker, Jörn, Essen, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Dießen am Ammersee,
* ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Siebers, Kristin, Hoyerswerda, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. |
|
|
a)
21.12.2023
Drexler |
1 |
a)
Blitz 23-434 GmbH
b)
München
Geschäftsanschrift:
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart Holding
AG, 80333 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens |
25.000,00 EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Luther, Sandra, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, Dießen am Ammersee,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.08.2023. |
a)
14.11.2023
Prell |