5 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wollmann, Martin, Heilbronn, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Rabys, Olivia, Heilbronn, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
31.05.2024
Lehrer |
4 |
|
|
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Geschäftsführer:
Hartmann, Thilo, Renningen, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. |
|
|
a)
02.02.2024
Schneider |
3 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Cramer, Curt, Mannheim, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. |
|
|
a)
28.12.2023
Schneider |
2 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Rabys, Olivia, Heilbronn, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Guterl, Claudia, Mannheim, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fischer, Ingo, Heilbronn, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sokolakis, Chrysovalantis, Kirchheim unter Teck,
* ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. |
|
|
a)
12.05.2023
Schneider |
1 |
a)
LSTR-3 GmbH
b)
Neckarsulm
Geschäftsanschrift:
Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm
c)
Verwaltung eigenen Vermögens. |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Hartmann, Thilo, Leonberg, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Richter, Lennart, Dossenheim, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kirscht, Matthias, Bad Rappenau, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.02.2023. |
a)
17.04.2023
Reusch |