Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
19 |
|
|
|
|
b)
Der mit der ARTEMIS Lichtblick GmbH mit Sitz in Dillenburg
(Amtsgericht Wetzlar, HRB 7757) am 15.12.2021
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 05.12.2023 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 06.12.2023 hat der Änderung zugestimmt. |
a)
07.12.2023
Nagel
b)
Fall 19 |
18 |
|
|
|
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Opolony, Linda Karoline, Oberhausen,
* ‒.‒.‒‒ |
|
a)
02.02.2023
Nagel
b)
Fall 18 |
HRB 96861: Lichtblick Medizinisches Versorgungszentrum Moers GmbH, Frankfurt am Main, Von-Arnoldi-Straße 1, 35683 Dillenburg. Mit der ARTEMIS Lichtblick GmbH mit Sitz in Dillenburg (Amtsgericht Wetzlar, HRB 7757) als herrschendem Unternehmen ist am 15.12.2021 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
HRB 96861: Lichtblick Medizinisches Versorgungszentrum Moers GmbH, Frankfurt am Main, Von-Arnoldi-Straße 1, 35683 Dillenburg. Nicht mehr Geschäftsführer: Schilling, Rüdiger, Leverkusen, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Geschäftsführer: Klesper, Sebastian, Meerbusch, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 96861: Lichtblick Medizinisches Versorgungszentrum Moers GmbH, Frankfurt am Main, Von-Arnoldi-Straße 1, 35683 Dillenburg. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schmidt, Joachim, Fröndenberg, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen