Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung |
a)
Firma
b)
Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c)
Gegenstand des Unterneh-
mens |
Grund- oder
Stammkapital |
a)
Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b)
Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a)
Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b)
Sonstige Rechtsverhältnisse |
a)
Tag der Ein-
tragung
b)
Bemerkun-
gen |
5 |
|
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Könen, Maximilian
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Neuhoff, David |
|
|
a)
27.01.2023
Schmude |
4 |
|
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Kneist, Julia
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Olbert, Frederic
Geschäftsführer:
8.
Dr. Danwerth, Christopher,
* ‒.‒.‒‒, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
|
a)
11.11.2022
Schmude |
HRB 230594 B: Linus Co-Investment I GmbH, Berlin, Karl-Liebknecht-Straße 5, 10178 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Karl-Liebknecht-Straße 5, 10178 Berlin
HRB 230594 B: Linus Co-Investment I GmbH, Berlin, Alexanderstraße 7, 10178 Berlin. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Pederzani, Dominik Johannes; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Soldado Osuna, Francí; Geschäftsführer: 3. Boventer, Lucas, * ‒.‒.‒‒, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4. Könen, Maximilian, * ‒.‒.‒‒, Frankfurt am Main; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 5. Kneist, Julia, * ‒.‒.‒‒, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 6. Neuhoff, David, * ‒.‒.‒‒, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 7. Olbert, Frederic, * ‒.‒.‒‒, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
HRB 230594 B: Linus Co-Investment I GmbH, Berlin, Alexanderstraße 7, 10178 Berlin. Firma: Linus Co-Investment I GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Alexanderstraße 7, 10178 Berlin; Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens und ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist, eine oder mehrere Verbriefungen im Sinne von Art. 1 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1075/2013 der Europäischen Zentralbank vom 18. Oktober 2013 (EZB/2013/40) und weitere zur Erfüllung dieses Zweckes geeignete Tätigkeiten durchzuführen (Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von §§ 2 Abs. 1 Nr. 7, 1 Abs. 19 Nr. 36 Kapitalanlagegesetzbuch - KAGB). Andere Aktivitäten sind ausgeschlossen. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: 1. Pederzani, Dominik Johannes, * ‒.‒.‒‒, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2. Soldado Osuna, Francí, * ‒.‒.‒‒, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 01.06.2021