Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung |
a)
Firma
b)
Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c)
Gegenstand des Unterneh-
mens |
Grund- oder
Stammkapital |
a)
Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b)
Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a)
Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b)
Sonstige Rechtsverhältnisse |
a)
Tag der Ein-
tragung
b)
Bemerkun-
gen |
7 |
|
|
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Bejach, Alexander
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Rosenek, Fabrice Winfried,
* ‒.‒.‒‒, Teltow
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 07.09.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 8 (Geschäftsführung und
Vertretung). |
a)
12.10.2023
Dr. Friedemann |
6 |
|
|
a)
Die Eintragung betreffend die allge-
meine Vertretungsbefugnis ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. |
|
|
a)
17.07.2023
Dr. Friedemann
b)
amtswegige
Berichtigung
der Eintragung
Nummer 3 vom
27.08.2019 |
HRB 181558 B: Lohn24 Datenschutz GmbH, Berlin, Nunsdorfer Ring 15, 12277 Berlin. Prokura: 1. Bejach, Stefanie, * ‒.‒.‒‒, Berlin; Einzelprokura
HRB 181558 B: Lohn24 Datenschutz GmbH, Berlin, Nunsdorfer Ring 15, 12277 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Nunsdorfer Ring 15, 12277 Berlin
HRB 181558 B: Lohn24 Datenschutz GmbH, Berlin, Jahnstraße 35, 12347 Berlin. Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schoor, Sascha Julius; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.07.2019 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst ab § 7 (Übertragung von Geschäftsanteilen) bis § 20 (Gründungsaufwand). Durch weiteren Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.08.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 20 (Gründungsaufwand).
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen