Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung |
a)
Firma
b)
Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c)
Gegenstand des Unterneh-
mens |
Grund- oder
Stammkapital |
a)
Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b)
Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a)
Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b)
Sonstige Rechtsverhältnisse |
a)
Tag der Ein-
tragung
b)
Bemerkun-
gen |
4 |
|
|
b)
Nicht mehr Liquidator:
4. Veit, Daniela
Liquidator:
5.
Gessert, Oliver D., * ‒.‒.‒‒, Lud-
wigsfelde
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
|
a)
06.10.2023
Verworrn |
HRB 161919 B: MFK Stahlbau GmbH, Berlin, Nobelstraße 45 - 55, 12057 Berlin. Vertretungsregelung: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Änderung zu Nr. 4: nunmehr; Liquidator: Veit, Daniela, * ‒.‒.‒‒, Am Mellensee; Rechtsverhaeltnis: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.12.2020 ist die Gesellschaft mit Wirkung zum 01.01.2021 aufgelöst.
HRB 161919 B: MFK Stahlbau GmbH, Berlin, Nobelstraße 45 - 55, 12057 Berlin. Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Dr. Romberg, Stefan; Geschäftsführer: 4. Veit, Daniela, * ‒.‒.‒‒, Am Mellensee
HRB 230471:MFK Stahlbau GmbH, Kirchheim unter Teck, Otto-Hahn-Str. 20, 73230 Kirchheim unter Teck.Sitz verlegt; nun: Berlin (AG Charlottenburg HRB 161919 B). Das Registerblatt ist geschlossen.
HRB 161919 B: MFK Stahlbau GmbH, Berlin, Nobelstraße 45 - 55, 12057 Berlin. Firma: MFK Stahlbau GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Nobelstraße 45 - 55, 12057 Berlin; Gegenstand: Herstellung von Stahlkonstruktionen für die elektrotechnische Industrie; Stamm- bzw. Grundkapital: 50.000,00 DM; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. War Geschäftsführer: 1. Andler, Wolfgang, * ‒.‒.‒‒, Weilheim an der Teck; War Geschäftsführer: 2. Just, Günther, * ‒.‒.‒‒, Kirchheim unter Teck; Geschäftsführer: 3. Dr. Romberg, Stefan, * ‒.‒.‒‒, Kleinmachnow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 13.01.1972 zuletzt geändert am 19.09.1983 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.09.2014; 10.09.2014 ist der Sitz der Gesellschaft von Kirchheim unter Teck (Amtsgericht Stuttgart, HRB 230471) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz), § 4 (Stammkapital), § 5 (Abtretung von Geschäftsanteilen) und § 14 (Vertretung). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 15.03.1972