Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung |
a)
Firma
b)
Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c)
Gegenstand des Unterneh-
mens |
Grund- oder
Stammkapital |
a)
Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b)
Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a)
Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b)
Sonstige Rechtsverhältnisse |
a)
Tag der Ein-
tragung
b)
Bemerkun-
gen |
1 |
a)
MONTRA Bau- u. Dienstleis-
tungs GmbH
b)
Falkenberg
Geschäftsanschrift:
Flugplatzstraße 8, 04895 Falken-
berg
c)
Erbringung von allgemeinen Ser-
viceleistungen.
Der Gegenstand des Unterneh-
mens erstreckt sich insbesonde-
re auf Montagehilfs-, Werktrans-
port-, Winterdienst- und Abbruch-
arbeiten ohne Eingriff in die Sta-
tik, sowie Dienstleistung Siche-
rungsmaßnahmen gegen Gefahren
aus dem Bahnbetrieb, logistische
Absicherung von Baumaßnah-
men, Prüf- und Kontrolltätigkei-
ten im Bereich des Gleisoberbaus,
Sommerdienst/ Vegetationspfle-
ge/Holzrückschnitt sowie Bahn-
steigpflegearbeiten und Gleis- ,In-
genieur -, Hoch- und Tiefbau. |
50.000,00 DEM |
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Leschke, Andreas, * ‒.‒.‒‒,
Herzberg (Elster)
Geschäftsführer:
2.
Löw, Michael, * ‒.‒.‒‒, Konz-
Könen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
16.04.1998
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 30.07.1998
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.07.2023
ist der Sitz der Gesellschaft von
Belgern (Amtsgericht Leipzig,
HRB 14813) nach Falkenberg ver-
legt und der Gesellschaftsvertrag
geändert in § 1 (Firma und Sitz). |
a)
05.09.2023
Malek
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
05.08.1998 |
7 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schreber, Rainer, Belgern-Schildau OT Wohlau,
* ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Löw, Michael, Konz Könen, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Leschke, Andreas, Herzberg (Elster),
* ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
27.10.2022
Grimm |
HRB 14813: MONTRA Bau- u. Dienstleistungs GmbH, Belgern, Tauraer Str. 7, 04874 Belgern. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schreber, Marion, Belgern OT Wohlau, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Schreber, Rainer, Belgern-Schildau OT Wohlau, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
MONTRA Bau- u. Dienstleistungs GmbH, Belgern, Tauraer Str. 7, 04874 Belgern. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schreber, Rainer, Wohlau, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Schreber, Marion, Belgern OT Wohlau, * ‒.‒.‒‒.
MONTRA Bau- u. Dienstleistungs GmbH, Naunhof, Schulstr. 9, 04683 Naunhof. Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2012 hat die Änderung des § 1 (Sitz) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: Belgern. Geschäftsanschrift: Tauraer Str. 7, 04874 Belgern.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen