3 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brenk, Jens, Hamburg, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bockmeier, Klaus-Karl, Korschenbroich,
* ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
03.06.2024
Schwan
b)
Fall 3 |
2 |
|
|
b)
Bestellt als:
Geschäftsführer:
Dr. Schiller, Torsten, Lind, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als:
Geschäftsführer:
Dr. Nickel, Jörg-Andre, Dierdorf, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
02.04.2024
Schwan
b)
Fall 2 |
2 |
b)
Koblenz
Geschäftsanschrift:
Hohenzollernstraße 64, 56068 Koblenz |
|
|
|
a)
Der Sitz ist nach Koblenz verlegt (jetzt Amtsgericht Koblenz,
HRB 30189, neue Firma: MVZ Diagnostik und Therapie
Koblenz GmbH). |
a)
14.03.2024
Wandres |
1 |
a)
MVZ Diagnostik und Therapie Koblenz
GmbH
b)
Koblenz
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Hohenzollernstraße 64, 56068 Koblenz
c)
Die Errichtung und der Betrieb von
Medizinischen Versorgungszentren ("MVZ")
im Sinne des § 95 Absatz 1 SGB V zur
Erbringung aller hiernach zulässigen
ärztlichen und nicht-ärztlichen Leistungen.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen.
Hierzu zählen insbesondere die Bildung von
ärztlichen Kooperationen (insbesondere
Berufsausübungsgemeinschaften),
Kooperationen mit Krankenhäusern, der
Abschluss von Verträgen zur integrierten
Versorgung oder sonstigen
Selektivverträgen mit Kostenträgern des
Gesundheitswesens und die Erbringung von
Dienstleistungen jeglicher Art zu Gunsten
einer medizinischen Leistung im
öffentlichen sowie privaten
Gesundheitswesen. |
25.000,00 EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bockmeier, Klaus-Karl, Korschenbroich,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.08.2023
Die Gesellschafterversammlung vom 04.01.2024 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und
mit ihr die Änderung der Firma und die Sitzverlegung von
Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 101795) nach
Koblenz beschlossen. |
a)
04.03.2024
Schwan
b)
Fall 1 |
1 |
a)
LIFELINK NewCo III GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf
c)
Die Errichtung und der Betrieb von
Medizinischen Versorgungszentren ("MVZ")
im Sinne des § 95 Absatz 1 SGB V zur
Erbringung aller hiernach zulässigen
ärztlichen und nicht-ärztlichen Leistungen.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen.
Hierzu zählen insbesondere die Bildung
von ärztlichen Kooperationen
(insbesondere
Berufsausübungsgemeinschaften),
Kooperationen mit Krankenhäusern, der
Abschluss von Verträgen zur integrierten
Versorgung oder sonstigen
Selektivverträgen mit Kostenträgern des
Gesundheitswesens und die Erbringung
von Dienstleistungen jeglicher Art zu
Gunsten einer medizinischen Leistung im
öffentlichen sowie privaten
Gesundheitswesen. |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bockmeier, Klaus-Karl, Korschenbroich,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.08.2023 |
a)
22.08.2023
Schäfer |