Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Prager, Stefan, München, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
13.04.2023
Brich |
4 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Prof. Dr. med. Rogalski, Christina, Leipzig,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
30.03.2023
Hirschmann |
HRB 31907: MVZ Hersbruck GmbH, Hersbruck, Mühlstr. 31, 91217 Hersbruck. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pichler, Herbert-Marion, München, * ‒.‒.‒‒.
HRB 31907: MVZ Hersbruck GmbH, Hersbruck, Mühlstr. 31, 91217 Hersbruck. Bestellt: Geschäftsführer: Prager, Stefan, München, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 31907:MVZ Hersbruck GmbH, Hersbruck, Mühlstr. 31, 91217 Hersbruck.Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 04.03.2015 mit Nachtrag vom 03.07.2015. Geschäftsanschrift: Mühlstr. 31, 91217 Hersbruck. Gegenstand des Unternehmens: Die Gründung und der Betrieb Medizinischer Versorgungszentren im Sinne des § 95 SGB V zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztilchen Leistungen im Rahmen der vertragsärztlichen und privatärztlichen Versorgung und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Pichler, Herbert-Marion, München, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.