2 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Einert, Almut, Bayreuth, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Finn, Tobias Friedrich Wilhelm, Berlin,
* ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
09.04.2024
Hertrampf |
1 |
a)
MVZ Radiologie in der Spinnerei GmbH
b)
Bayreuth
Geschäftsanschrift:
Spinnereistr. 7, 95445 Bayreuth
c)
Die Gründung und der Betrieb von
Medizinischen Versorgungszentren (MVZ)
nach § 95 Sozialgesetzbuch V,
insbesondere im Rahmen der
vertragsärztlichen Versorgung und
privatärztlichen Versorgung, vornehmlich
auf dem Gebiet der Radiologie sowie aller
hiermit im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten einschließlich der Bildung von
und Teilnahme an Kooperationen mit
ambulanten und stationären
Leistungserbringern und Kostenträgern. |
25.000,00 EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Finn, Tobias Friedrich Wilhelm, Berlin,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.5.2023.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.3.2023 hat die
Änderung des § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft, bisher
Berlin, Amtsgericht Charlottenburg HRB 252807 B) der
Satzung beschlossen. |
a)
04.04.2024
Breunig
b)
Tag der ersten
Eintragung:
22.05.2023 |
2 |
a)
MVZ Radiologie in der Spinnerei
GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Fasanenstraße 38, 10719 Berlin
c)
Die Gründung und der Betrieb
von Medizinischen Versorgungs-
zentren (MVZ) nach § 95 Sozi-
algesetzbuch V, insbesondere im
Rahmen der vertragsärztlichen
Versorgung und privatärztlichen
Versorgung, vornehmlich auf dem
Gebiet der Radiologie sowie al-
ler hiermit im Zusammenhang ste-
henden Tätigkeiten einschließlich
der Bildung von und Teilnahme
an Kooperationen mit ambulanten
und stationären Leistungserbrin-
gern und Kostenträgern. |
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Neukamp, Felix Ernst
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Wendt, Cornelia
Geschäftsführer:
3.
Finn, Tobias Friedrich Wilhelm,
* ‒.‒.‒‒, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.06.2023
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst. |
a)
28.06.2023
Dr. Weiland |
1 |
a)
aptus 2157. GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o Cormoran GmbH, Am Zirkus
2, 10117 Berlin
c)
Verwaltung eigener Vermögens-
werte. |
25.000,00 EUR |
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Neukamp, Felix Ernst, * ‒.‒.‒‒,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Wendt, Cornelia, * ‒.‒.‒‒, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
11.05.2023 |
a)
22.05.2023
Treibert |