HRB 209325: Marxdorfer Verwaltungs GmbH, Großenkneten, Wildeshauser Straße 7, 26197 Großenkneten-Ahlhorn. Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen und den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Neuer Unternehmensgegenstand: Beteiligung an Kommanditgesellschaften, die land- und forstwirtschaftliche Betriebe betreiben.
HRB 8928 FF: Marxdorfer Verwaltungs GmbH, Großenkneten, Dorfstraße 2 a, 15306 Vierlinden OT Marxdorf. Der Sitz der Gesellschaft ist nach Großenkneten verlegt (Amtsgericht Oldenburg, HRB 209325)
HRB 209325:Marxdorfer Verwaltungs GmbH, Großenkneten, Wildeshauser Straße 7, 26197 Großenkneten-Ahlhorn.Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 24.07.2001, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1.2 (Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von Vierlinden (bisher Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 8928 FF) nach Großenkneten beschlossen. Sitz verlegt, nun: Neue Geschäftsanschrift: Wildeshauser Straße 7, 26197 Großenkneten-Ahlhorn. Gegenstand: Die gewerbliche Unterstützung im Zusammenhang mit land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere dem Vertrieb von land- und forstwirtschaftlichen Produkten. Sie kann dabei auch eine persönliche Haftung übernehmen, insbesondere an der Marxdorfer Putenmast GmbH & Co.KG. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Grotelüschen, Garlich, Großenkneten-Ahlhorn, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 8928 FF: Marxdorfer Verwaltungs GmbH, Vierlinden, Dorfstraße 2 a, 15306 Vierlinden OT Marxdorf. Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Dorfstraße 2 a, 15306 Vierlinden OT Marxdorf; Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Volmer, Anette, geb. Köster; Geschäftsführer: 5. Grotelüschen, Garlich, * ‒.‒.‒‒, Großenkneten; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
Marxdorfer Verwaltungs GmbH, Vierlinden(Dorfstraße 2 a, 15306 Vierlinden OT Marxdorf). Gegenstand: ist die gewerbliche Unterstützung im Zusammenhang mit land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere dem Vertrieb von land- und forstwirtschaftlichen Produkten. Darüber hinaus kann sich die Gesellschaft an Kapitalanteilen von entsprechenden Betriebsgesellschaften, aber auch sonstigen Kapitalgesellschaften beteiligen. Sie kann dabei auch eine persönliche Haftung übernehmen,insbesondere an der Marxdorfer Putenmast GmbH & Co.KG. War Geschäftsführer: 3. Volmer, Heinz-Josef, * ‒.‒.‒‒, Vierlinden; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Kessler, Bert; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Allert, Frank; Geschäftsführer: 4. Volmer, Anette, geb. Köster, * ‒.‒.‒‒, Vierlinden; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.04.2008;29.04.2008 ist der Sitz der Gesellschaft von Frankfurt(Oder) nach Vierlinden verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1(Firma und Sitz), § 2(Gegenstand des Unternehmens),§ 4(Stammkapital und Stammeinlagen) und § 14(Bekanntmachungen und allgemeine Bestimmungen).