Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
12 |
c)
Gegenstand geändert, nun:
Handel und Vertrieb, Verkauf, Import und
Export von Elektroartikeln, insbesondere
Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte,
Werkzeuge, Bücher und Spielzeuge inkl.
einschlägiger Nebenprodukte (insb.
verpackte Lebensrnittel) und Fotoartikel,
sowie Vermittlung und Verkauf daraus
korrespondierender Services und
Dienstleistungen, insbesondere
Installations- und Reparaturservices,
Vermittlung von Warenversicherungen,
Vermittlungen von Darlehensverträgen (inkl.
Rahmenverträgen), Mieten und Vermieten
von Produkten, Verkauf und Download von
digitalem Content aller Art, Lizenzierungen
und Unterlizenzierungen von digitalen
Lösungen, Erbringen von Dienstleistungen
an verbundene Unternehmen, Vertrieb,
Verkauf oder Vermittlung von
Mobilitätsdienstleistungen (einschließlich
des Verkaufs von elektrisch getriebenen
Fahrzeugen) sowie Vermarktung von
Werbe- und Standflächen zu Präsentations-
und Verkaufszwecken an andere
Unternehmen und weitere
Werbemaßnahmen und ergänzende
Dienstleistungen, wie Betreiben eines
Paketshops (ohne lizenzpflichtige
Beförderung von Postsendungen) und
daran angrenzende Dienstleistungen, wie
Identifizierung von Personen sowie Betrieb
einer Gaming- und Eventlocation, soweit
dies nicht einer Erlaubnispflicht unterliegt. |
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2024 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand. |
a)
04.09.2024
Müller
b)
(Fall 19) |
11 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Sappa, Jason, Birgland, * ‒.‒.‒‒ |
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Toman, Alexandra Helene, Denkendorf,
* ‒.‒.‒‒ |
|
a)
30.05.2023
Strobel |
HRB 18651: Media Markt TV-HiFi-EIektro GmbH Augsburg-Göggingen, Augsburg, Eichleitnerstraße 34, 86159 Augsburg. Bestellt: Geschäftsführer: Langner, Felix Michael, Aindling, * ‒.‒.‒‒. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bösel, Antje, Weilheim i. OB, * ‒.‒.‒‒.
HRB 18651: Media Markt TV-HiFi-EIektro GmbH Augsburg-Göggingen, Augsburg, Eichleitnerstraße 34, 86159 Augsburg. Die Gesellschaft hat am 25.08.2021 mit der Media-Saturn Deutschland GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 3429) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 25.08.2021 zugestimmt.
HRB 18651: Media Markt TV-HiFi-EIektro GmbH Augsburg-Göggingen, Augsburg, Eichleitnerstraße 34, 86159 Augsburg. Bestellt: Geschäftsführer: Bösel, Antje, Weilheim i. OB, * ‒.‒.‒‒. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hartmann, Ulrich, Vohburg, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen