10969 Berlin
Friedrichstr. 79, 10117 Berlin
Mitarbeiterzahl: keine Angabe
Stammkapital: b: 25.000,00 EUR - 49.999,99 EUR
Branche: 2 im Vollprofil enthalten
Amtsgericht: Charlottenburg (Berlin)
Rechtsform: GmbH
Unser Service schickt Ihnen amtliche Handelsregisterdokumente und veröffentlichte Bilanzinformationen direkt per E-Mail.
Ihre Vorteile im Überblick:
Alle verfügbaren Informationen zu diesem oder anderen Unternehmen in Deutschland erhalten Sie in unserer Online-App.
Keine Netzwerkansicht verfügbar |
Bitte aktivieren Sie JavaScript
Num- mer der Ein- tra- gung |
a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inlän- dische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unterneh- mens |
Grund- oder Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsrege- lung b) Vorstand, Leitungsorgan, ge- schäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesell- schafter, Geschäftsführer, Ver- tretungsberechtigte und beson- dere Vertretungsbefugnis |
Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Ein- tragung b) Bemerkun- gen |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | b) Die Gesellschaft ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2023 und der Zustimmungs- beschlüsse vom selben Tage durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes unter Auflösung ohne Ab- wicklung auf die Henkel Beauty & IB Holding GmbH mit Sitz in Düs- seldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85248) verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst mit der Eintragung in das Register des Sitzes des übernehmenden Rechts- trägers wirksam. |
a) 03.07.2023 Kruel |
||||
16 | b) Geschäftsanschrift: Ritterstraße 24 - 27, 10969 Berlin |
a) 15.03.2023 Reiner |
||||
15 | 2. Kadenbach, Sabrina, * ‒.‒.‒‒, Siegen Prokura gemeinsam mit einem Ge- schäftsführer oder einem weiteren Prokuristen |
a) 27.02.2023 Strohm |
||||
14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Keune, Björn |
a) 13.01.2023 Reiner |
||||
13 | b) Geschäftsführer: 5. Geissel-Lüde, Gesa, * ‒.‒.‒‒, Meerbusch Geschäftsführer: 6. Rodenberg, Bettina, geb. Schöler, * ‒.‒.‒‒, Hamburg |
a) 22.12.2022 Reiner |
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen
Alte Anschrift:
Friedrichstr. 79
10117 Berlin
Neue Anschrift:
Ritterstr. 24 - 27
10969 Berlin
Austritt
Herr Björn Keune
Geschäftsführer
Eintritt
Frau Gesa Geissel-Lüde
Geschäftsführer
Eintritt
Frau Bettina Rodenberg
Geschäftsführer
Austritt
Herr Florian Metz
Geschäftsführer
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen