27 |
|
|
|
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Thomas, Gäufelden, * ‒.‒.‒‒
Ensinger, Thomas, Ammerbuch, * ‒.‒.‒‒
Brandner, Richard, Furth im Wald, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Nass, Fred, Kötzting, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Rink, Matthias, Neulingen, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
04.04.2024
Boßler-Büche |
26 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Frey, Oliver, Gauting, * ‒.‒.‒‒ |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ensinger, Klaus, Gäufelden, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
24.02.2023
Eichelberger |
25 |
|
|
|
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rink, Matthias, Neulingen, * ‒.‒.‒‒
van Schaik, Johannes, Tübingen, * ‒.‒.‒‒
Nill, Matthias, Ofterdingen, * ‒.‒.‒‒
Stehle, Alexander, Hirrlingen, * ‒.‒.‒‒
Dr. Mücke, Sylvia, Wörth, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
20.12.2022
Eichelberger |
5 |
|
|
|
|
b)
Die Verschmelzung ist mit der
am 24.10.2022 erfolgten Eintra-
gung (Amtsgericht Stuttgart, HRB
241486) in das Registerblatt des
übernehmenden Rechtsträgers
wirksam geworden. Die Firma ist
erloschen. |
a)
31.10.2022
Lengwenus |
24 |
|
|
|
|
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
04.08.2022 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 24.08.2022
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Moll Engineering GmbH", Lübeck (Amtsgericht Lübeck HRB
4877 HL)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen. |
a)
24.10.2022
Eichelberger |