5 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wassenaar, Obbe Jort, Loenen an dee Vecht,
* ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Barnes, Claire Louise, Hook, Hampshire /
Vereinigtes Königreich, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
11.07.2024
Hornburg
b)
Fall 6 |
4 |
|
|
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Schaeffler, Holger Hanjo, Kraplupy nad Vitavou /
Tschechische Republik, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gutz, Scott Brian, Wellsesley, MA / USA -
Vereinigte Staaten, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
10.04.2024
Hornburg
b)
Fall 5 |
3 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schaeffler, Holger Hanjo, Kraplupy nad Vitavou,
* ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
|
a)
08.04.2024
Hornburg
b)
Fall 4 |
2 |
a)
Monster Worldwide Germany GmbH
b)
Eschborn
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Frankfurter Straße 100, 65760 Eschborn
c)
das Betreiben von Stellenbörsen im Internet
und der Erwerb, die Veräußerung sowie die
Verwaltung von Beteiligungen und
sonstigen Vermögenswerten bzw. anderen
Unternehmen im In- und Ausland, soweit
eine behördliche Genehmigung nicht
erforderlich ist, sowie die Übernahme der
Geschäftsführung bei anderen
Gesellschaften. Gegenstand sind weiterhin
Personalberatungs-, Personalmarketing-
und sonstige Rekrutierungsdienstleistungen
einschließlich dem Anbieten von
Softwareprogrammen für die Rekrutierung
von Mitarbeitern in Unternehmen, Aus- und
Fortbildungsdienstleistungen |
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Borcherdt, Antje, Berlin, * ‒.‒.‒‒
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wassenaar, Obbe Jort, Loenen an dee Vecht /
Niederlande, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2024 mit Nachtrag
vom 07.03.2024 hat die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§
1.1 (Firma), 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach
Eschborn und 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen. |
a)
27.03.2024
Hornburg
b)
Fall 3 |
1 |
a)
Platin 2455. GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
c/o VRB Vorratsgesellschaften GmbH,
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführerin:
Borcherdt, Antje, Berlin, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.07.2023 |
a)
20.07.2023
Faldus
b)
Fall 1 |