4 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Petersen, Mike, München, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Laube, Peter, Wien / Österreich, * ‒.‒.‒‒ |
Prokura erloschen:
Harter, Dominik, Baden-Baden, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
31.07.2024
Wüstemann |
3 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weber, Sarah Isabel, Loffenau, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Knapp, Thomas, Gratwein-Straßengel /
Österreich, * ‒.‒.‒‒ |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Harter, Dominik, Baden-Baden, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Weber, Sarah Isabel, Loffenau, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
30.11.2023
Wüstemann |
2 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Laube, Peter, Wien / Österreich, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schallegger, Gabriele, Wien / Österreich,
* ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
01.03.2023
Wüstemann |
4 |
b)
Gernsbach
Geschäftsanschrift:
Fabrikstraße 1, 76593 Gernsbach |
|
|
|
b)
Der Sitz ist nach Gernsbach (jetzt Amtsgericht Mannheim,
HRB 746124) verlegt. |
a)
17.02.2023
Cakir |
1 |
a)
Nomamasa GmbH
b)
Sitz verlegt; nun:
Gernsbach
Neue
Geschäftsanschrift:
Fabrikstraße 1, 76593 Gernsbach
c)
Der Erwerb, die Verwaltung, Vermietung
und Verpachtung von Grundstücken und
Gebäuden. |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Knapp, Thomas, Gernsbach, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schallegger, Gabriele, Wien / Österreich,
* ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Weber, Sarah Isabel, Loffenau, * ‒.‒.‒‒ |
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.04.2019 mit Änderung; zuletzt
geändert am 19.10.2020.
Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz,
Geschäftsjahr) beschlossen.
Der Sitz ist von Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
90334) nach Gernsbach verlegt. |
a)
27.01.2023
Essert |