HRB 706925: OutlookSoft Deutschland GmbH, Walldorf, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf. Mit der "SAP Ventures Investment GmbH", Walldorf (Amtsgericht Mannheim HRB 714740) wurde am 24.06.2019 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen am 10.07.2019 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden (Unternehmensvertrag und Zustimmungsbeschlüsse) wird Bezug genommen.
HRB 706925: OutlookSoft Deutschland GmbH, Walldorf, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf. Bestellt als Geschäftsführer: Dittmann, Heike, Ludwigshafen, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 706925: OutlookSoft Deutschland GmbH, Walldorf, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Junge, Michael, Mühlhausen, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Geschäftsführer: Klapdohr, Robert, Waghäusel, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
OutlookSoft Deutschland GmbH, Neuss, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf.Nach Sitzverlegung nunmehr Amtsgericht Mannheim ( HRB 706925 ) jetzt Walldorf. Geschäftsanschrift: Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf.
OutlookSoft Deutschland GmbH, Walldorf, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf.Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.11.2003 mit mehrfachen Änderungen. Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Der Sitz ist von Neuss (Amtsgericht Neuss HRB 13314) nach Walldorf verlegt. Geschäftsanschrift: Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf. Gegenstand: Der Verkauf, die Installierung und die Wartung und Pflege von Software Programmen und alle in diesem Zusammenhang erforderlichen und zweckmäßigen Beratungsdienstleistungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Junge, Michael, Mühlhausen, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wentz, Mark William, Saint Maur des Fossés/Frankreich, * ‒.‒.‒‒.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen