Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
4 |
b)
Berlin
Neue
Geschäftsanschrift:
Pappelallee 78/79, 10437 Berlin |
|
|
|
b)
Der Sitz ist nach Berlin (jetzt Amtsgericht Charlottenburg HRB
252639 B mit neuer Firma: PF Portfolios Finanz GmbH)
verlegt. |
a)
19.05.2023
Bartels |
1 |
a)
PF Portfolios Finanz GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Pappelallee 78/79, 10437 Berlin
c)
Die Tätigkeit als Handelsmakle-
rin auf dem Gebiet der Finanzbe-
ratung, die die Vermittlung und
Betreuung von Versicherungsver-
trägen aller Art, Bausparverträgen
und sonstigen Finanzdienstleis-
tungen auf der Grundlage der mit
den Kunden geschlossenen Mak-
lerverträge umfasst, sowie Erbrin-
gen von Dienstleistungen in den
Bereichen der Wirtschafts- und
Unternehmensberatung, ausge-
nommen von Finanzdienstleistun-
gen, die der Erlaubnis nach § 32
KWG bedürfen. |
25.000,00 EUR |
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Tengler, Maurice, * ‒.‒.‒‒, Han-
nover
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
07.12.2020
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 28.12.2020
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.01.2023,
10.05.2023 ist der Sitz der Gesell-
schaft von Hannover (Amtsgericht
Hannover, HRB 221011) nach Ber-
lin verlegt und der Gesellschafts-
vertrag geändert in § 1 (Firma), § 2
(Sitz). |
a)
16.05.2023
Berge
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
08.01.2021 |
HRB 221011: Portfolios Finanz GmbH, Hannover, Hindenburgstraße 2-4, 30175 Hannover. Nicht mehr Geschäftsführer: Meier, Luca, Hille, * ‒.‒.‒‒; Sziedat, Felix, Hannover, * ‒.‒.‒‒.
HRB 221011: Portfolios Finanz GmbH, Hannover, Hindenburgstraße 2-4, 30175 Hannover. Bestellt als Geschäftsführer: Meier, Luca, Hille, * ‒.‒.‒‒; Tengler, Maurice, Hannover, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 221011: Portfolios Finanz GmbH, Hannover, Hindenburgstraße 2-4, 30175 Hannover. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.12.2020 mit Änderung vom 28.12.2020. Geschäftsanschrift: Hindenburgstraße 2-4, 30175 Hannover. Gegenstand: Die Tätigkeit als Handelsmaklerin auf dem Gebiet der Finanzberatung, die die Vermittlung und Betreuung von Versicherungsverträgen aller Art, Bausparverträgen und sonstigen Finanzdienstleistungen auf der Grundlage der mit den Kunden geschlossenen Maklerverträge umfasst, sowie Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen der Wirtschafts- und Unternehmensberatung, ausgenommen von Finanzdienstleistungen, die der Erlaubnis nach § 32 KWG bedürfen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Sziedat, Felix, Hannover, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.