4 |
|
|
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Harz, Michael, Groß Köris, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
13.09.2024
Köhn |
3 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Kammer, Ulrich, Goslar, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Riecken, Jan Freerks, Bad Harzburg,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt. |
|
|
a)
10.09.2024
Köhn |
2 |
a)
PPM High Purity Metals GmbH |
|
|
|
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2024 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
b)
Die Haftung für die im Betrieb des Geschäfts begründeten
Verbindlichkeiten sind bei dem Erwerb des
Geschäftsbetriebes der PPM Reinstmetalle Osterwieck GmbH
mit dem Sitz in Osterwieck (Amtsgericht Stendal HRB 28691)
durch die Gesellschaft ausgeschlossen. |
a)
27.08.2024
Storbeck |
1 |
a)
Lindentor 1201. V V GmbH
b)
Osterwieck
Geschäftsanschrift:
Hoppenstedter Straße 6, 38835 Osterwieck
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
hochreinen Metallen, insbesondere Arsen,
an Geschäftskunden. |
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Riegel, Yvonne, Bonn, * ‒.‒.‒‒
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Harz, Michael, Groß Köris, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt. |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.10.2023.
Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2024 hat die
Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht
Charlottenburg HRB 260417 B), 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 3 (Stammkapital) der Satzung
beschlossen. |
a)
08.07.2024
Lentner |
1 |
a)
Lindentor 1201. V V GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Kurt-Schumacher-Straße 18-20,
53113 Bonn
c)
Die Verwaltung eigener Vermö-
genswerte. |
25.000,00 EUR |
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Riegel, Yvonne, * ‒.‒.‒‒, Bonn
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
19.10.2023 |
a)
01.02.2024
Dr. Friedemann |