Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
5 |
|
|
|
Prokura erloschen:
Gollwitzer, Kai, Schwarzenbruck, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
09.08.2023
Sternadl |
4 |
|
|
|
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gollwitzer, Kai, Schwarzenbruck, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
23.02.2023
Sternadl |
HRB 10002: PROZEDA Technology GmbH, Eggolsheim, In der Büg 5, 91330 Eggolsheim. Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2021 hat die ersatzlose Streichung der §§ 7 (Verfügung über Geschäftsanteile), 11 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und 13 (Abfindung bei Ausscheiden) der Satzung beschlossen.
HRB 10002: PROZEDA Technology GmbH, Eggolsheim, In der Büg 5, 91330 Eggolsheim. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kremer, Volker, Evessen, * ‒.‒.‒‒; Pfleiderer, Mathias, Braunschweig, * ‒.‒.‒‒; Rühling, Claas, Liebenburg, * ‒.‒.‒‒.
HRB 10002: PROZEDA Technology GmbH, Eggolsheim, In der Büg 5, 91330 Eggolsheim. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.07.2020. Geschäftsanschrift: In der Büg 5, 91330 Eggolsheim. Gegenstand des Unternehmens: Die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Hard- und Softwarelösungen und Komponenten, sowie die Beratung und die Erbringung von Dienstleistungen jeweils für den Bereich der ökologischen Haustechnik. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Kube, Markus-Oliver, Cremlingen, * ‒.‒.‒‒; Münzer, Gabriele, Cremlingen, * ‒.‒.‒‒, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.