3 |
b)
Sitz verlegt; nun:
Rehlingen-Siersburg (Amtsgericht
Saarbrücken - HRB 110503) |
|
|
|
b)
Das Registerblatt ist geschlossen. |
a)
13.08.2024
Pramhas |
1 |
a)
bisher: "TS PSC GmbH", nun:
PSC Stahlhandel GmbH
b)
Rehlingen-Siersburg
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 126, 66780 Rehlingen-
Siersburg
c)
Der Handel mit und die Verarbeitung von
Walzerzeugnissen, insbesondere Stahl. |
100.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dillmann, Daniel, Nalbach, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
Einzelprokura:
Dillmann, Jasmin, Nalbach, * ‒.‒.‒‒ |
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.06.2023 mit Änderung vom
01.02.2024.
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2024 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr Änderung der Firma und die Sitzverlegung von
Walldorf (bisher Amtsgericht Mannheim HRB 750251) nach
Rehlingen-Siersburg beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2024 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Stammeinlage) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 75.000,00 EUR beschlossen. |
a)
05.08.2024
Schäfer
b)
Tag der ersten
Eintragung:
29.02.2024 |
2 |
|
|
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stibitz, Timo, Reilingen, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
20.06.2024
Pramhas |
2 |
b)
Walldorf
Geschäftsanschrift:
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf |
|
|
|
b)
Der Sitz ist nach Walldorf verlegt (jetzt Amtsgericht
Mannheim, HRB 750251). |
a)
14.03.2024
Leblang
b)
Das Registerblatt ist
geschlossen. |
1 |
a)
Bisher: "LT Stahlhandel UG
(haftungsbeschränkt)"; nun:
TS PSC GmbH
b)
Sitz verlegt; nun:
Walldorf
Neue
Geschäftsanschrift:
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf
c)
Der Handel mit und die Verarbeitung von
Walzerzeugnissen, insbesondere Stahl. |
Stammkapital
nun:
25.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stibitz, Timo, Reilingen, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dillmann, Daniel, Nalbach, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dillmann, Jasmin, Nalbach, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.06.2023.
Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2024 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und hierbei
insbesondere die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz) und 3
(Stammkapital und Stammeinlage) beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 22.000,00
EUR auf 25.000,00 EUR erhöht.
Der Sitz ist von Bexbach (Amtsgericht Saarbrücken HRB
109531) nach Walldorf verlegt. |
a)
29.02.2024
Melzer |