HRB 5895:Windenergie Burgsalach GmbH, Burgsalach, St. Leonhard-Straße 14, 86643 Rennertshofen-Kienberg.Von Amts wegen berichtigt: Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2014 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma (vormals: Photovoltaikkraftwerk Voigtstedt Verwaltungs-GmbH) Sitz (vormals Nürnberg, AG Nürnberg HRB 28096), Gegenstand und Vertretungsregelung.
HRB 28096:Photovoltaikkraftwerk Voigtstedt Verwaltungs-GmbH, Nürnberg, Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg.Neuer Sitz: Burgsalach. Geschäftsanschrift: St. Leonhard-Str. 14, 86643 Rennertshofen-Kienberg. Sitz verlegt nach Burgsalach (nun Amtsgericht Ansbach HRB 5895).
HRB 5895:Windenergie Burgsalach GmbH, Burgsalach, St. Leonhard-Straße 14, 86643 Rennertshofen-Kienberg.Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2014 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Sitz, Gegenstand und Vertretungsregelung. Im Übrigen wurde die Satzung vom 09.11.2010 vollständig neu gefasst.. Firma geändert, nun: Sitz verlegt, nun: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: St. Leonhard-Straße 14, 86643 Rennertshofen-Kienberg. Gegenstand des Unternehmens: Die Errichtung und der Betrieb von regenerativen Energieanlagen, insbesondere von Windkraftanlagen. Dazu gehören alle Tätigkeiten im Rahmen der regenerativen Energieerzeugung, insbesondere die Vermarktung der erzeugten Energie bzw. die Einspeisung der erzeugten Energie nach dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG). Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kleedörfer, Rainer, Röthlein, * ‒.‒.‒‒; Ruppert, Peter, Buckendorf, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Eckardt, Carsten, Nürnberg, * ‒.‒.‒‒; Kugler, Michael, Rennertshofen, * ‒.‒.‒‒, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Photovoltaikkraftwerk Voigtstedt Verwaltungs-GmbH, Nürnberg, Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 09.11.2010, zuletzt geändert am 22.03.2011. Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2011 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher Kolitzheim, Amtsgericht Amtsgericht Schweinfurt HRB 6021) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg. Gegenstand des Unternehmens: der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der Kommanditgesellschaft in Firma "Photovoltaikkraftwerk Voigtstedt GmbH & Co. KG", mit dem Sitz in Nürnberg, die den Betrieb von Solarkraftwerken und Photovoltaikanlagen zum Gegenstand hat. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Beck, Bernhard, Volkach, * ‒.‒.‒‒; Zembsch, Martin, Grettstadt-OT Untereuerheim, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Kleedörfer, Rainer, Röthlein, * ‒.‒.‒‒; Ruppert, Peter, Buckendorf, * ‒.‒.‒‒.
Photovoltaikkraftwerk Voigtstedt Verwaltungs-GmbH, Kolitzheim, Wadenbrunner Str. 10, 97509 Kolitzheim. Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Nürnberg. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg. Sitz verlegt nach Nürnberg (nun Amtsgericht Nürnberg HRB 28096).
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen