5 |
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 38/39, 10719
Berlin |
|
|
|
|
a)
20.11.2023
Schröder |
4 |
|
|
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Demirci, Dennis |
|
|
a)
10.10.2023
Schuricht-Salein |
3 |
c)
Gegenstand des Unternehmens
der Gesellschaft ist die Entwick-
lung, die Vermarktung und der
Betrieb von Softwarelösungen für
den Geschäfts- und Kundenbe-
reich, sowie die Erbringung, Ver-
mittlung, Vermarktung und der
Verkauf von Dienstleistungen im
Bereich der Immobilie und damit
einhergehender Geschäfte sowie
Prozessüberwachung. |
35.030,00 EUR |
|
|
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.08.2023
ist das Stammkapital um 10.030,00
EUR auf 35.030,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag neu
gefasst. |
a)
12.09.2023
Dr. Weiland |
2 |
|
|
b)
Geschäftsführer:
3.
Demirci, Dennis, * ‒.‒.‒‒, Ket-
zin/Havel
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Memba, Okitonga, * ‒.‒.‒‒, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
|
a)
24.08.2023
Schröder |
1 |
a)
Purpose Green Real Estate GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o Engel & Völkers Commerci-
al Berlin, Joachimsthaler Straße 1,
10623 Berlin
c)
Die Entwicklung, die Vermark-
tung und der Betrieb von Soft-
warelösungen für den Geschäfts-
und Kundenbereich sowie die Er-
bringung, Vermittlung, Vermark-
tung und der Verkauf von Dienst-
leistungen im Bereich der Immo-
bilie und damit einhergehender
Geschäfte sowie Prozessüberwa-
chung. |
25.000,00 EUR |
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Christel, Lennart, * ‒.‒.‒‒, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Christel, Lucas, * ‒.‒.‒‒, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen |
|
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
10.05.2023 |
a)
20.06.2023
Dr. Dr. Schulte |