Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
15 |
|
|
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Clarke, Ian, Taunton / Vereinigtes Königreich,
* ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Groom, Duncan, Dublin / Irland, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
02.04.2024
Probst |
HRB 149742: Quadient Finance Germany GmbH, München, Landsberger Straße 154, 80339 München. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Allouche, Dror, Schindellegi / Schweiz, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Groom, Duncan, Dublin / Irland, * ‒.‒.‒‒; Prat, Didier, Paris / Frankreich, * ‒.‒.‒‒, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 149742: Neopost Leasing GmbH, München, Landsberger Straße 154, 80339 München. Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2019 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Quadient Finance Germany GmbH.
HRB 149742: Neopost Leasing GmbH, München, Landsberger Straße 154, 80339 München. Der mit der (aufgrund Formwechsel nunmehr) Neopost GmbH & Co.KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 85583 (vormals Neopost GmbH mit dem Sitz in Olching AG München HRB 40392)) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 01.10.2003 ist durch Vertrag vom 23.12.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2019 hat zugestimmt.
HRB 149742: Neopost Leasing GmbH, München, Landsberger Straße 154, 80339 München. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rizzo, Simone, Mailand / Italien, * ‒.‒.‒‒. Bestellt: Geschäftsführer: Allouche, Dror, Schindellegi / Schweiz, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen