Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
8 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reißmann, Axel, Wankendorf, * ‒.‒.‒‒
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eggert, Dirk, Böhl-Iggelheim, * ‒.‒.‒‒ |
Prokura erloschen:
Reißmann, Axel, Wankendorf, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
15.03.2024
Pramhas |
HRB 718640: RNA Rhein-Neckar Air GmbH, Mannheim, Seckenheimer Landstraße 172, 68163 Mannheim. Einzelprokura: Reißmann, Axel, Mannheim, * ‒.‒.‒‒.
HRB 718640: RNA Rhein-Neckar Air GmbH, Mannheim, Seckenheimer Landstraße 172, 68163 Mannheim. Nicht mehr Geschäftsführer: Gerken, Ansgar Josef, Bad Honnef, * ‒.‒.‒‒.
HRB 718640: RNA Rhein-Neckar Air GmbH, Mannheim, Seckenheimer Landstraße 172, 68163 Mannheim. Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 277.778,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 277.778,00 EUR.
HRB 718640: RNA Rhein-Neckar Air GmbH, Mannheim, Seckenheimer Landstraße 172, 68163 Mannheim. Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand), § 3 (Stammkapital), § 5 (Verfügung über Geschäftsanteile), § 6 (Geschäftsführung) und die Einführung von § 5a (Zustimmungsvorbehalt des Gründungsgesellschafters) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 225.000,00 EUR auf 250.000,00 EUR erhöht. Gegenstand geändert; nun: Die Durchführung des Bedarfsluftverkehrs auf dem Cityairport Mannheim sowie von oder nach weiteren Flughäfen innerhalb Europas. Die Gesellschaft kann -sofern sie die entsprechende Erlaubnis beantragt und erhalten hat - auch Linienflüge durchführen. Stammkapital nun: 250.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Gerken, Ansgar Josef, Bad Honnef, * ‒.‒.‒‒, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Peters, Klaus, Mannheim, * ‒.‒.‒‒. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Eggert, Dirk, Böhl-Iggelheim, * ‒.‒.‒‒, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.Die Gesellschaft hat am 25.05.2016 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
Unternehmensrecherche einfach und schnell
Alle verfügbaren Informationen zu diesem Unternehmen erhalten Sie in unserer Online-App
Jetzt Paket buchen