16 |
|
|
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Hausner, Chris Armin, Erding, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dehn, Christoph, Berlin, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bohnenstengel, Julia, Dobel, * ‒.‒.‒‒ |
Prokura erloschen:
Goerke, Tom, Berlin, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Kühner, Yvonne, Waghäusel, * ‒.‒.‒‒
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Calvi, Melanie, Essen, * ‒.‒.‒‒
Garbe, Piérre, Haan, * ‒.‒.‒‒
Sauer, Joachim, Kempen, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
05.07.2024
Schneider |
15 |
|
|
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hausner, Chris Armin, Erding, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Marucha, Rinaldo, Nauen, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
29.05.2024
Kramer |
14 |
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Karl-Friedrich-Straße 14-18, 76133
Karlsruhe |
|
|
|
|
a)
23.05.2024
Kramer |
13 |
|
|
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Geschäftsführer:
Marucha, Rinaldo, Nauen, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bohnenstengel, Julia, Dobel, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bäuerle, Andreas, Tamm, * ‒.‒.‒‒ |
Prokura erloschen:
Bohnenstengel, Julia, Dobel, * ‒.‒.‒‒
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steigelmann, Sabine, Karlsruhe, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
26.01.2024
Lehrer |
12 |
|
|
|
Prokura erloschen:
Barbuto, Antonio, Frankfurt am Main,
* ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Metzger, Johannes, Münster, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Springer, Christoph, Oberursel (Taunus),
* ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Hummitzsch, Stefan, Kronberg im Taunus,
* ‒.‒.‒‒
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kühner, Yvonne, Waghäusel, * ‒.‒.‒‒
Bohnenstengel, Julia, Dobel, * ‒.‒.‒‒ |
|
a)
28.06.2023
Kramer |